变更记录
看准网
惠州荣灿置业投资有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2023-03-21
变更前
黄文涛(执行董事);林淑埕(监事);
变更后
林文赞(执行董事);林润(监事);
法定代表人变更
2023-03-21
变更前
黄文涛
变更后
林文赞
经营范围变更
2019-11-28
变更前
房地产开发经营,基础设施建设,房屋工程建筑,室内装潢与设计,自有物业租赁,物业管理,房地产信息咨询。
变更后
房地产开发经营,基础设施建设,房屋工程建筑,室内装潢与设计,自有物业租赁,物业管理,房地产信息咨询;广告经营。
法定代表人变更
2019-05-06
变更前
庄茂祥
变更后
黄文涛
股东变更
2015-10-10
变更前
-
变更后
股东发生变更
股东备案
2015-10-10
变更前
李东阳,董事;李剑怡,董事;李坤,董事,董事长;李钦,董事;梁凤华,监事;唐生发,监事;张秋虹,监事,监事长;庄恭钦,董事,总经理;庄茂祥,董事,副董事长
变更后
李东阳,董事;李剑怡,董事;李钦,董事;梁凤华,监事;林润,董事,副董事长;唐生发,监事;张秋虹,监事,监事长;庄恭钦,董事,总经理;庄茂祥,董事,董事长
法定代表人变更
2015-10-10
变更前
李坤
变更后
庄茂祥
章程备案
2014-06-13
变更前
-
变更后
章程修正案
股东变更
2014-06-13
变更前
-
变更后
股东发生变更
经营范围变更
2014-06-13
变更前
房地产开发经营,基础设施建设,房屋工程建筑,室内装潢与设计,自有物业租赁,物业管理,房地产信息咨询。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目;需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营)
变更后
房地产开发经营,基础设施建设,房屋工程建筑,室内装潢与设计,自有物业租赁,物业管理,房地产信息咨询。
股东备案
2014-06-13
变更前
方伟华,监事;李彬海,董事;李党珍,监事;李坤,董事;杨永智,总经理;岳勇坚,董事长,董事
变更后
李坤,董事,董事长;李钦,董事;梁凤华,监事;唐生发,监事;张能全,董事;张秋虹,监事,监事长;庄恭钦,董事,总经理;庄茂祥,董事,副董事长
加载中
惠州荣灿置业投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
80
企业概况
(20)
法律风险
(9)
经营风险
(7)
知识产权
经营信息
(64)