变更记录
看准网
北京北燃建工能源有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-02-22
变更前
方岩,郝进科,蒋勇,雷国亮*,李剑波,刘芳,王伟,王志
变更后
方岩,郝进科,姜锐,蒋勇,雷国亮*,李剑波,刘芳,王志
董事(理事)、经理、监事
2022-07-29
变更前
蒋勇,雷国亮*,李剑波,刘芳,王伟,王志,肖述红
变更后
方岩,郝进科,蒋勇,雷国亮*,李剑波,刘芳,王伟,王志
董事(理事)、经理、监事
2021-11-25
变更前
蒋勇,雷国亮*,李剑波,罗微,王伟,王志,肖述红
变更后
蒋勇,雷国亮*,李剑波,刘芳,王伟,王志,肖述红
董事(理事)、经理、监事
2019-09-23
变更前
蒋勇,雷国亮*,李剑波,李庆华,罗微,王伟,肖述红
变更后
蒋勇,雷国亮*,李剑波,罗微,王伟,王志,肖述红
董事(理事)、经理、监事
2018-03-05
变更前
高仁卫*,韩克,蒋勇,李剑波,李庆华,罗微,沈骏,肖述红
变更后
蒋勇,雷国亮*,李剑波,李庆华,罗微,王伟,肖述红
法定代表人
2018-03-05
变更前
高仁卫
变更后
雷国亮
没有更多了
北京北燃建工能源有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
19
企业概况
(20)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(15)