变更记录
看准网
北京聿宏知识产权代理有限公司
变更记录
投资人
2022-06-14
变更前
霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,李爱军,自然人股东,吴大建,自然人股东,张高洁,自然人股东
变更后
霍玉娟,自然人股东,李爱军,自然人股东,刘新宇,自然人股东,吴大伟,自然人股东,张高洁,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2022-06-14
变更前
雷歌,吴大建*
变更后
刘新宇*,王美华,吴大伟
法定代表人
2022-06-14
变更前
吴大建
变更后
刘新宇
投资人
2021-08-31
变更前
霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,吴大建,自然人股东,张高洁,自然人股东,钟日红,自然人股东
变更后
霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,李爱军,自然人股东,吴大建,自然人股东,张高洁,自然人股东
投资人
2021-04-28
变更前
何娇,自然人股东,霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
变更后
霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,吴大建,自然人股东,张高洁,自然人股东,钟日红,自然人股东
投资人
2019-10-22
变更前
陈伟,自然人股东,何娇,自然人股东,桑胜梅,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
变更后
何娇,自然人股东,霍玉娟,自然人股东,雷歌,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-10-22
变更前
方莉,吴大建*
变更后
雷歌,吴大建*
住所
2019-10-22
变更前
北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼713室
变更后
北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号10号楼16层1630室
投资人
2018-02-13
变更前
陈伟,自然人股东,桑胜梅,自然人股东,孙明岩,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
变更后
陈伟,自然人股东,何娇,自然人股东,桑胜梅,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2017-01-04
变更前
刘华联,吴大建*
变更后
方莉,吴大建*
投资人
2017-01-04
变更前
陈伟,自然人股东,刘华联,自然人股东,孙明岩,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
变更后
陈伟,自然人股东,桑胜梅,自然人股东,孙明岩,自然人股东,吴大建,自然人股东,钟日红,自然人股东
加载中
北京聿宏知识产权代理有限公司的更多信息
求职招聘
34
正在招聘
(19)
招聘分析
(15)
面试准备
11
面试体验
面试问题
薪酬工资
325
薪资分布
薪酬详情
(325)
工商信息
13
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(5)