变更记录
看准网
华安县农村信用合作联社下坂分社
变更记录
负责人变更
2020-07-30
变更前
陈金辉
变更后
李婧
负责人变更
2018-08-15
变更前
李梅华
变更后
陈金辉
增、补、换照
2016-07-14
变更前
-
变更后
电子营业执照数:1 本
经营场所变更
2016-07-14
变更前
华安县华丰镇下坂村
变更后
福建省漳州市华安县华丰镇平湖南路64号城南安置房8幢1-3单元
负责人变更
2015-11-10
变更前
詹钦晖
变更后
李梅华
信息公示联络员备案
2014-11-20
变更前
无
变更后
许煌坚
负责人变更
2014-03-25
变更前
郭万生
变更后
詹钦晖
没有更多了
华安县农村信用合作联社下坂分社的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息