地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2020-05-28
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-09-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-09-19
变更后
梁军(经理)、陶秉扬(监事)、王江涛(执行董事)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-09-19
市场主体类型变更2019-09-19
变更前
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-01-18
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-07-05