变更记录
看准网
深圳虎丫餐饮服务有限公司
变更记录
监事信息
2021-10-29
变更前
李洪明(总经理),胡含(监事)
变更后
曾依(总经理),曾鑫(监事)
总经理
2021-10-29
变更前
李洪明(总经理),胡含(监事)
变更后
曾依(总经理),曾鑫(监事)
指定联系人
2021-10-29
变更前
李洪明
变更后
曾依
董事长或执行董事成员
2021-07-05
变更前
李洪明(执行董事)
变更后
曾依(执行董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-07-05
变更前
李洪明
变更后
曾依
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-07-05
变更前
李洪明 20.0(万元)100.00%
变更后
曾依 20.0(万元)100.00%
章程或章程修正案通过日期
2021-07-05
变更前
2021-05-27
变更后
2021-07-01
股权和公证书
2021-07-05
变更前
-
变更后
-
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-05-28
变更前
胡含 16.0(万元)80.00%李洪明 4.0(万元)20.00%
变更后
李洪明 20.0(万元)100.00%
章程或章程修正案通过日期
2021-05-28
变更前
1900-01-01
变更后
2021-05-27
升级换照
2021-05-28
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳虎丫餐饮服务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(7)