变更记录
看准网
中铁集装箱运输有限责任公司青藏分公司
变更记录
负责人变更
2021-08-12
变更前
代汉生
变更后
杨鹏
负责人变更
2020-04-10
变更前
杨鹏
变更后
代汉生
负责人变更
2018-07-17
变更前
颜奎栋
变更后
杨鹏
负责人变更
2015-04-03
变更前
杨鹏
变更后
颜奎栋
营业场所变更
2015-04-03
变更前
西宁市建国路*号龙源宾馆*号楼
变更后
青海省西宁市城东区建国路**号*号楼*单元****室
没有更多了
中铁集装箱运输有限责任公司青藏分公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(6)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(5)