变更记录
看准网
北京澳乐彩科技发展有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-04-07
变更前
方泽坤,刘丙军*
变更后
刘丙军*,张茹
注册资本
2018-05-15
变更前
1000万
变更后
285.7万
注册资本
2018-03-08
变更前
285.7万
变更后
1000万
投资人
2016-05-30
变更前
北京英特达营销发展有限公司,企业法人
变更后
北京英特达系统技术有限公司,企业法人
董事(理事)、经理、监事
2016-05-30
变更前
陈悦,丁京歌,刘元莹,王菲*
变更后
方泽坤,刘丙军*
法定代表人
2016-05-30
变更前
王菲
变更后
刘丙军
没有更多了
北京澳乐彩科技发展有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
3
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)