高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-06-21
变更前
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、郭建武(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、林子川(董事)
变更后
邓佰能(总经理)、李守军(董事)、付旭彬(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、郭建武(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、林子川(董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-06-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-03-15
变更前
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、郭建武(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、陈清平(董事)
变更后
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、郭建武(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、林子川(董事)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-10-28
变更前
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、刘堂安(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、陈清平(董事)
变更后
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、郭建武(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、陈清平(董事)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-27
变更前
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、刘堂安(监事)、屈晓健(董事)、刘巨宏(董事长)、刘爱玲(董事)、陈清平(董事)
变更后
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、屈晓健(董事)、刘堂安(监事)、刘爱玲(董事长)、闫强寅(董事)、陈清平(董事)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2021-09-27
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-09-27
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-26
变更前
陈清平(董事兼总经理)、李守军(董事)、徐健(监事)、郑峰(监事)、刘堂安(监事)、屈晓健(董事)、刘巨宏(董事长)、刘爱玲(董事)
变更后
张锦军(总经理)、李守军(董事)、徐健(监事会主席)、王存亮(监事)、刘堂安(监事)、屈晓健(董事)、刘巨宏(董事长)、刘爱玲(董事)、陈清平(董事)