变更记录
看准网
三铃金属制品(东莞)有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2022-05-24
变更前
许云哲(董事);许云哲(经理);陈敢敢(董事);中村雅一(董事长);劳淑芬(监事);崔承范(董事);
变更后
崔承范(董事);许云哲(经理,董事长);劳淑芬(监事);中村雅一(董事);陈敢敢(董事);
章程修正案备案
2022-05-24
变更前
章程
变更后
章程修正案
章程备案
2019-12-20
变更前
章程修正案
变更后
章程
法定代表人变更
2019-12-20
变更前
中村雅一
变更后
许云哲
股东备案
2019-12-20
变更前
崔承范,监事;山元俊司,经理;中村雅一,执行董事
变更后
陈敢敢,监事;崔承范,董事;劳淑芬,董事;许云哲,董事;许云哲,经理;中村雅一,董事长
股东备案
2019-12-20
变更前
陈敢敢,监事;崔承范,董事;劳淑芬,董事;许云哲,董事;许云哲,经理;中村雅一,董事长
变更后
陈敢敢,董事;崔承范,董事;劳淑芬,监事;许云哲,董事;许云哲,经理;中村雅一,董事长
住所变更
2019-08-07
变更前
东莞市麻涌镇麻三村广麻公路第二涌豪峰环保开发基地
变更后
广东省东莞市麻涌镇广麻大道126号7号楼
法定代表人变更
2016-07-20
变更前
山元俊司
变更后
中村雅一
章程备案
2016-07-20
变更前
-
变更后
章程修正案
股东备案
2016-07-20
变更前
崔承范,监事;山元俊司,执行董事,经理
变更后
崔承范,监事;山元俊司,经理;中村雅一,执行董事
没有更多了
三铃金属制品(东莞)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
36
企业概况
(19)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(32)