变更记录
看准网
广州穗发投资咨询有限公司
变更记录
营业期限变更
2015-11-10
变更前
2013-12-02 至 2015-09-24
变更后
2013-12-02 至 2016-12-31
组织机构备案
2015-11-10
变更前
赖建洋(执行董事兼经理);刘峰(监事);
变更后
赖建洋(执行董事兼经理);刘峰(监事);
组织机构备案
2015-11-10
变更前
赖建洋,执行董事兼经理,,是;刘峰,监事,, ;
变更后
赖建洋,执行董事兼经理,选举,是;刘峰,监事,, ;
没有更多了
广州穗发投资咨询有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息