变更记录
看准网
成都大者文化传播有限公司
变更记录
联络员备案
2019-06-25
变更前
黄宇
变更后
徐春艳
补发证照
2019-04-01
变更前
-
变更后
-
联络员备案
2016-06-25
变更前
廖春蓉,***
变更后
黄宇,***
联络员备案
2016-02-29
变更前
/
变更后
黄宇,***
财务负责人
2016-02-29
变更前
/
变更后
/
企业类型变更
2016-02-29
变更前
1130
变更后
1190
章程备案
2016-02-29
变更前
/
变更后
/
投资人(股权)变更
2016-02-29
变更前
黄宇;江庆;
变更后
黄宇;上海东熙投资发展有限公司;
换发证照
2014-04-30
变更前
/
变更后
/
没有更多了
成都大者文化传播有限公司的更多信息
求职招聘
21
正在招聘
(6)
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
92
薪资分布
薪酬详情
(92)
工商信息
2
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)