变更记录
看准网
成都华普信达劳务有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2019-01-31
变更前
贺定亮;马龙;邹科;
变更后
王崇英;杨发林;
法定代表人变更
2019-01-31
变更前
贺定亮
变更后
杨发林
联络员备案
2019-01-31
变更前
-
变更后
杨发林,***
住所变更
2019-01-31
变更前
成都高新区民丰大道西段400号2栋3层302号
变更后
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛安街401号1栋1单元6层601号
章程备案
2019-01-31
变更前
-
变更后
邹科,监事
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-01-31
变更前
-
变更后
杨发林,执行董事兼总经理
联络员备案
2018-04-10
变更前
-
变更后
张雪梅,***
联络员备案
2017-12-12
变更前
-
变更后
马龙,***
经营范围变更
2017-12-12
变更前
国内劳务派遣(不含劳动中介服务);劳务分包(凭资质许可证经营)。
变更后
建筑劳务分包(凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
章程修正案备案
2017-12-12
变更前
-
变更后
-
换发证照
2014-05-23
变更前
/
变更后
/
加载中
成都华普信达劳务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
(6)
知识产权
经营信息