变更记录
看准网
四川正光建筑劳务有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-06-28
变更前
徐正光
变更后
刘益民
法定代表人变更
2020-06-28
变更前
徐正光
变更后
刘益民
法定代表人变更
2020-04-22
变更前
刘益民
变更后
徐正光
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-04-22
变更前
刘益民
变更后
徐正光
股东或股份发起人改变姓名或名称变更
2019-04-23
变更前
徐正光;赵素芳;
变更后
孙名坚;万怡冰;刘益民;袁豫虎;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-22
变更前
徐正光,执行董事兼总经理;赵素芳,监事;
变更后
刘益民,执行董事兼总经理;孙名坚,监事;
法定代表人变更
2019-04-22
变更前
徐正光
变更后
刘益民
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-22
变更前
-
变更后
/
其他事项备案
2019-04-08
变更前
200.000000
变更后
10000.000000
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-08
变更前
-
变更后
/
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-01
变更前
-
变更后
-
加载中
四川正光建筑劳务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)