高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-07-13
变更前
魏彦、周宗庆、周建荣、张曦、魏现州、王胜彬、王强、王丽春、李祥兴、杜方贤、李鸿、安胜杰
变更后
车慧、廖长风、刘士彬、侯鸿翔、张毅、魏彦、张紫剑、王宏前、李广成、王强、饶玉、李德军、郭建全、刘文生、王丽春、龚健、江国华
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-07-13
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2022-07-13
名称变更(字号名称、集团名称等)2019-12-24
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-10-10
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-11-02