变更记录
看准网
大理奥成玻璃工贸有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2018-11-14
变更前
黎斌 出资 76.8万人民币;谢守玉 出资 51.2万人民币;
变更后
黎斌 出资 76.8万人民币;王东辉 出资 51.2万人民币;
实收资本变更
2018-11-14
变更前
0万人民币
变更后
128.000000万人民币
财务负责人
2017-11-01
变更前
-
变更后
董南现 ***
联络员备案
2017-11-01
变更前
董南现 *** 备案手机:***
变更后
董南现 *** 备案手机:***
地址变更
2015-06-24
变更前
大理市凤仪镇320国道西凤中路口
变更后
云南省大理白族自治州大理市凤仪镇320国道西凤中路口
出资比例变更
2015-06-24
变更前
牛靖文;牛靖敏;
变更后
黎斌;谢守玉;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-06-24
变更前
牛克武
变更后
黎斌
法定代表人变更
2015-06-24
变更前
牛靖文
变更后
黎斌
实收资本变更
2015-06-24
变更前
128万人民币
变更后
128万人民币
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-06-24
变更前
牛靖文
变更后
黎斌
出资日期变更
2015-06-24
变更前
牛靖文 2013-06-0665.28万;牛靖敏 2013-06-0662.72万;
变更后
无
加载中
大理奥成玻璃工贸有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
12
企业概况
(22)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(10)