负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-05
变更前
法定代表人:冯荣焕;董事长:冯荣焕;总经理:冯荣焕;
变更后
法定代表人:冯荣焕;董事长:冯荣焕;总经理:冯荣焕;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-05
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-05-29
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-05-29
变更前
法定代表人:冯荣焕;董事长:冯荣焕;总经理:冯荣焕;
变更后
法定代表人:冯荣焕;总经理:冯荣焕;董事长:冯荣焕;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-07-13
其他事项备案2014-12-15
变更前
审批文件名称:宝安区环保审批文件、审批文件号:深宝环批[2009]603917号;
变更后
审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2014-12-15
变更前
深圳市宝安区松岗街道塘下涌第二工业区物园路6号A栋
变更后
深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区第二工业区物园路6号厂房1栋一、二层
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-10-20
变更前
副董事长:樊贝贝;副董事长:赵东城;董事长:冯荣焕;
变更后
执行董事:冯荣焕;总经理:冯荣焕;监事:赵雅琪;