变更记录
看准网
欧文斯(上海)玻璃容器有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-06-17
变更前
PAUL SUTCLIFFE MARSDEN
变更后
PAUL SUTCLIFFE MARSDEN
章程修正案备案
2021-12-24
变更前
无
变更后
2021-12-23 章程修正案
注册资本(金)变更
2021-12-24
变更前
4200.0000万美元
变更后
5000.0000万美元
董事备案
2020-01-10
变更前
卢澄宇;PETER KEUNG HOI TAK;傅华
变更后
傅华;PETER KEUNG HOI TAK;李汉典
监事备案
2015-03-06
变更前
王建铭
变更后
卢钧
董事备案
2015-03-06
变更前
ANDREW GRAEME YEOLAND;孔庆春;PETER KEUNG HOI TAK
变更后
傅华;卢澄宇;PETER KEUNG HOI TAK
没有更多了
欧文斯(上海)玻璃容器有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
139
企业概况
(14)
法律风险
(18)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(120)