变更记录
看准网
上海电影集团影视传媒有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2022-07-06
变更前
吴嘉麟;null
变更后
吴嘉麟null;
董事备案
2022-07-06
变更前
李晓军;袁孝民;韦瑮;杜天民;周利平
变更后
李晓军;袁孝民;周利平;汤运强;杜天民
监事备案
2022-07-06
变更前
尹剑华
变更后
尹剑华
章程修正案备案
2022-07-06
变更前
无
变更后
2022-06-22章程修正案
董事备案
2021-04-27
变更前
周利平;袁孝民;韦瑮;杜天民;李晓军
变更后
杜天民;韦瑮;袁孝民;周利平;李晓军
经理备案
2021-04-27
变更前
周利平
变更后
吴嘉麟
法定代表人变更
2021-04-27
变更前
周利平
变更后
吴嘉麟
监事备案
2021-04-27
变更前
尹剑华
变更后
尹剑华
章程修正案备案
2018-04-28
变更前
2017-07-25章程备案
变更后
2018-02-28章程修正案
投资人(股权)变更
2018-04-28
变更前
上海电影(集团)有限公司;杭州鼎业投资管理有限公司;星意(上海)文化传播有限公司;韦瑮;
变更后
韦瑮;星意(上海)文化传播有限公司;上海电影(集团)有限公司;杭州诗含影视文化发展有限公司;
投资人(股权)变更
2017-09-04
变更前
杭州鼎业投资管理有限公司;星意(上海)文化传播有限公司;上海电影(集团)有限公司;
变更后
上海电影(集团)有限公司;星意(上海)文化传播有限公司;杭州鼎业投资管理有限公司;韦瑮;
加载中
上海电影集团影视传媒有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
3
薪资分布
薪酬详情
(3)
工商信息
15
企业概况
(40)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(12)