变更记录
看准网
沈阳东威物业管理有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-01-11
变更前
常学锋
变更后
王鹤树
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-01-11
变更前
1姚凤玉监事;2程晓红执行董事;3常学锋;
变更后
1王鹤树经理;2程晓红执行董事;3姚凤玉监事;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2016-05-20
变更前
2016-05-22
变更后
2026-05-22
没有更多了
沈阳东威物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
228
企业概况
(10)
法律风险
(228)
经营风险
知识产权
经营信息