变更记录
看准网
中国银行股份有限公司深圳中兴支行
变更记录
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)
2021-06-24
变更前
1996-12-16,2021-09-05,25
变更后
1996-12-16,,
升级换照
2021-06-24
变更前
-
变更后
-
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-06-24
变更前
隋意
变更后
于占洋
其他事项备案
2018-07-25
变更前
-
变更后
9***23050N
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-07-25
变更前
法定代表人:彭志成;
变更后
法定代表人:隋意;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-05-28
变更前
法定代表人:唐龙;
变更后
法定代表人:彭志成;
没有更多了
中国银行股份有限公司深圳中兴支行的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(7)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)