变更记录
看准网
中信兴业投资集团有限公司
变更记录
董事备案
2023-01-17
变更前
付临芳;张坚;蔺静;张立;朱文辉
变更后
付临芳;张立;毛益民;蔺静;张坚
董事备案
2021-11-22
变更前
张立;蔺静;王爱明;赵文海;张坚
变更后
付临芳;朱文辉;张立;蔺静;张坚
章程备案
2021-03-15
变更前
无
变更后
2021-03-15章程备案
监事备案
2020-12-30
变更前
方芷芬;李国富;黄皓
变更后
傅剑平;谭静;李国富
法定代表人变更
2020-12-30
变更前
蔡希良
变更后
张坚
经理备案
2020-12-30
变更前
张立;徐刚
变更后
张立
监事备案
2020-06-09
变更前
舒扬;方芷芬;黄皓
变更后
黄皓;李国富;方芷芬
董事备案
2019-12-04
变更前
张坚;张立;徐佐;蔺静;蔡希良;赵文海;王爱明;徐刚
变更后
蔺静;王爱明;张坚;张立;徐刚;赵文海;蔡希良
注册资本(金)变更
2019-01-07
变更前
160000.000000万人民币
变更后
260000.0000万人民币
章程修正案备案
2019-01-07
变更前
无
变更后
2019-01-04章程修正案
董事备案
2018-07-03
变更前
徐佐;王爱明;蔺静;蔡希良;常颖
变更后
蔺静;王爱明;张立;徐佐;赵文海;徐刚;张坚;蔡希良
加载中
中信兴业投资集团有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
24
企业概况
(75)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(24)