投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-07-27
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-11-18
变更前
1张跃文董事;2谭鑫董事长;3孟京红监事;4陆莉总经理;5朱英董事;
变更后
1刘晶董事;2高宇监事;3陆莉董事长;4吴丹董事;
市场主体类型变更2019-04-26
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-04-26
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2019-04-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-07-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-26
变更前
1张跃文董事;2孟京红监事;3谭鑫董事长;4朱英董事;
变更后
1张跃文董事;2孟京红监事;3陆莉总经理;4朱英董事;5谭鑫董事长;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2017-01-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-01-23
变更前
1张跃文董事;2赵秀芹监事;3谭鑫董事长;4朱英董事;
变更后
1张跃文董事;2孟京红监事;3谭鑫董事长;4朱英董事;