高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-04-13
变更前
1方野监事;2王永玲执行董事;3王永玲经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-04-13
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-04-13
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2021-04-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-12-25
变更后
1方野监事;2王永玲执行董事;3王永玲经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-12-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-08-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-08-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-08-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-02-07
变更前
1王鸿迪监事;2王冰冰监事;3徐艳丽执行董事兼总经理;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-02-05