变更记录
看准网
三河中兴软件有限责任公司
变更记录
法定代表人变更
2020-09-02
变更前
王喜瑜
变更后
朱永兴
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-12-31
变更前
赵志勇
变更后
邓兵
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-12-31
变更前
张晓颖 卢少明 王喜瑜
变更后
张晓颖 王喜瑜 刘雪峰
法定代表人变更
2018-07-30
变更前
徐慧俊
变更后
王喜瑜
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-07-30
变更前
徐慧俊 卢少明 邵威琳
变更后
卢少明 王喜瑜 张晓颖
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-07-30
变更前
许建锐
变更后
许建锐
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-10-25
变更前
邓弢
变更后
许建锐
法定代表人变更
2017-10-25
变更前
赵志勇
变更后
徐慧俊
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-10-25
变更前
许明 石春茂 许建锐 马宇仑
变更后
徐慧俊 卢少明 邵威琳
没有更多了
三河中兴软件有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)