变更记录
看准网
新化县隆强电子陶瓷科技有限公司
变更记录
股东变更
2022-01-10
变更前
肖恒祥 ,张永昌
变更后
康玉梅 ,刘兵
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-01-10
变更前
张永昌
变更后
刘兵
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-01-10
变更前
张春华
变更后
康玉梅
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-01-10
变更前
刘兵
变更后
刘兵
章程备案
2022-01-10
变更前
无
变更后
2022-01-07股东股权变更、职务变更
法定代表人变更
2017-08-04
变更前
肖恒祥
变更后
刘兵
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-08-04
变更前
肖恒祥 肖恒祥
变更后
刘兵
法定代表人变更
2015-04-02
变更前
周锡辉
变更后
肖恒祥
股东变更
2015-04-02
变更前
张永昌,周锡辉
变更后
肖恒祥,张永昌
股东变更
2015-04-02
变更前
张永昌,周锡辉
变更后
张永昌,肖恒祥
没有更多了
新化县隆强电子陶瓷科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(4)