高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-09-06
变更前
徐田波(监事)、张锐(总经理)、黄瑞华(执行董事)
变更后
徐田波(监事)、张敬文(总经理)、黄瑞华(执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-09-06
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-06-19
变更前
黄瑞华(董事)、徐田波(监事)、曾玉奇(董事)、张锐(董事长兼总经理)
变更后
徐田波(监事)、张锐(总经理)、黄瑞华(执行董事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-10-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-05-09
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-05-09
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-06-23