董事长或执行董事成员2022-04-26
变更前
杨启香(董事长),曾铿(董事),陈巧虹(董事)
变更后
曾铿(董事长),陈巧虹(董事),张帆(董事)
其他董事信息2022-04-26
变更前
杨启香(董事长),曾铿(董事),陈巧虹(董事)
变更后
曾铿(董事长),陈巧虹(董事),张帆(董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2022-04-21
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2021-07-19
变更前
2012-03-19,2022-03-19,
地址2021-07-19
变更前
深圳市南山区粤海街道科技园社区南山区高新中一道长园新材料港9栋9楼
变更后
深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科苑大道与宝深路交汇处酷派大厦A座1701
一般经营项目2021-07-19
变更前
计算机软件技术开发、技术转让和技术服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2021-05-18