变更记录
看准网
上海海盾物业有限公司
变更记录
董事备案
2015-09-24
变更前
蒋翠凤
变更后
郭庆龙
法定代表人变更
2015-09-24
变更前
邰群
变更后
郭庆龙
投资人(股权)变更
2014-03-31
变更前
上海海盛房产有限公司;上海海上世界应用技术有限公司;
变更后
上海海上世界应用技术有限公司;上海海盛房产有限公司;
一般经营项目变更
2014-03-31
变更前
物业管理,房屋租赁,建材(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
变更后
物业管理,房屋租赁,建材。
经营期限(营业期限)变
2014-03-31
变更前
1996-10-29~2016-10-28
变更后
1996-10-29~2026-10-28
经营范围变更
2014-03-31
变更前
物业管理,房屋租赁,建材(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
变更后
物业管理,房屋租赁,建材。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
没有更多了
上海海盾物业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息