变更记录
看准网
伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社柳塔分社
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-04-30
变更前
王军
变更后
董爱桃
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-04-01
变更前
董爱桃
变更后
王军
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-03-23
变更前
刘喜荣
变更后
董爱桃
财务负责人
2015-10-22
变更前
-
变更后
张珍国
联络员备案
2015-10-22
变更前
-
变更后
王向红
没有更多了
伊金霍洛旗矿区农村信用合作联社柳塔分社的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(7)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息