变更记录
看准网
阳江农垦科学研究所
变更记录
法定代表人变更
2016-11-21
变更前
谢斌
变更后
余业营
经营范围变更
2016-04-14
变更前
热带作物、花木、果树蔬菜的种植、销售、技术研发、技术咨询服务;农业观光服务。
变更后
热带作物、花木、果树蔬菜的种植、销售、技术研发、技术咨询服务;禽畜养殖及销售;农业观光服务。
法定代表人变更
2015-10-12
变更前
余业营
变更后
谢斌
经营范围变更
2015-04-22
变更前
热带作物、花木、果林的种植、销售、技术研发、技术咨询服务。
变更后
热带作物、花木、果树蔬菜的种植、销售、技术研发、技术咨询服务;农业观光服务。
法定代表人变更
2014-09-01
变更前
刘就
变更后
余业营
没有更多了
阳江农垦科学研究所的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(7)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(2)