变更记录
看准网
珠海智慧产业园发展有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2019-12-11
变更前
曹冬,董事;汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事长兼总经理
变更后
汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事长兼总经理;张严,董事
高级管理人员备案
2019-06-17
变更前
曹冬,董事长;汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事兼总经理
变更后
汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事长兼总经理;曹冬,董事
章程修正案备案
2019-03-12
变更前
珠海智慧产业发展有限公司-章程-2018年12月21日
变更后
珠海智慧产业园发展有限公司-章程-2019年3月11日
法定代表人变更
2019-03-12
变更前
陈伟
变更后
潘克清
高级管理人员备案
2019-03-12
变更前
陈伟,董事长;汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事兼总经理
变更后
汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事兼总经理;曹冬,董事长
章程修正案备案
2018-12-21
变更前
2018年2月7日珠海智慧产业园发展有限公司
变更后
珠海智慧产业发展有限公司-章程-2018年12月21日
法定代表人变更
2018-02-08
变更前
潘克清
变更后
陈伟
章程修正案备案
2018-02-08
变更前
2018年1月24日珠海智慧产业园发展有限公司
变更后
2018年2月7日珠海智慧产业园发展有限公司
法定代表人变更
2018-01-25
变更前
郭凌勇
变更后
潘克清
章程修正案备案
2018-01-25
变更前
-
变更后
2018年1月24日珠海智慧产业园发展有限公司
高级管理人员备案
2018-01-25
变更前
郭凌勇,董事长;陈伟,副董事长;何健照,副董事长;杨世濠,董事兼总经理;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事
变更后
陈伟,董事长;汪利民,董事;何健照,副董事长;肖灿,董事;庄萱萍,财务总监;谭承杰,监事;潘克清,董事兼总经理
加载中
珠海智慧产业园发展有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(24)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(11)