期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2020-10-15
变更前
2010-09-17,2020-09-17,10
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-10-15
变更前
张杭一 4000.0(万元)80.00%薛冰 1000.0(万元)20.00%
变更后
张杭一 4000.0(万元)80.00%吴国进 1000.0(万元)20.00%
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-06-28
变更前
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏大厦21楼2105Y
变更后
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏大厦21楼2105M
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-06-21
变更前
深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区沙背坜鸿永利工业园二区2栋201
变更后
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2095号世宏大厦21楼2105Y
其他事项备案2016-01-05
变更前
股东名称:杨先学、出资额:4000.000000、出资比例:80.000000;股东名称:薛冰、出资额:1000.000000、出资比例:20.000000;
变更后
股东名称:张杭一、出资额:4000.000000、出资比例:80.000000;股东名称:薛冰、出资额:1000.000000、出资比例:20.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-01-05
变更前
法定代表人:杨先学;股东:杨先学;股东:薛冰;总经理:杨先学;监事:薛冰;董事长:杨先学;
变更后
股东:薛冰;总经理:张杭一;法定代表人:张杭一;股东:张杭一;董事长:张杭一;监事:薛冰;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-01-05
变更前
监事:薛冰;执行董事:杨先学;总经理:杨先学;
变更后
执行董事:张杭一;监事:薛冰;总经理:张杭一;