变更记录
看准网
镶黄旗奕鑫房地产开发有限公司
变更记录
财务负责人
2021-05-10
变更前
曹军
变更后
李永鹏
章程备案
2018-05-31
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-05-31
变更前
於杰(经理,执行董事),高进宝(执行董事)
变更后
高进宝(监事),马云(执行董事,经理)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-05-31
变更前
於杰
变更后
马云
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2018-05-31
变更前
於杰,高进宝,赵柱
变更后
高进宝,马云
财务负责人
2016-06-08
变更前
-
变更后
刘淑兰
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2014-12-19
变更前
2011-05-19 至 2015-05-18
变更后
2011-05-19 至 2041-05-18
联络员备案
2014-12-19
变更前
姓名: 身份证
变更后
姓名:曹军 身
没有更多了
镶黄旗奕鑫房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(14)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(1)