变更记录
看准网
大弘广告(上海)有限公司
变更记录
清算组成员备案
2021-07-13
变更前
无
变更后
负责人:OH SECHAN;成员:侯阿娜;成员:金英淑
章程备案
2019-12-11
变更前
2016-08-05章程备案
变更后
2019-05-23章程备案
经理备案
2019-12-11
变更前
无
变更后
无
投资人(股权)变更
2019-12-11
变更前
LOTTE CORPORATION
变更后
(株)大弘企划
监事备案
2019-12-11
变更前
KU BON WOOK
变更后
KU BON WOOK
董事备案
2019-12-11
变更前
李甲(LEE KAP)
变更后
HONG SEONG HYUN
投资者名称(姓名)变更
2018-07-26
变更前
株式会社大弘企划
变更后
LOTTE CORPORATION
法定代表人变更
2017-03-23
变更前
AN YONG SANG
变更后
OH SECHAN
经理备案
2017-03-23
变更前
无
变更后
无
住所变更
2016-08-31
变更前
上海市长宁区仙霞路322号1407室
变更后
上海市长宁区金钟路658弄16号甲,16号乙3层B10室
章程修正案备案
2016-08-31
变更前
2016-03-01章程备案
变更后
2016-08-05 章程修正案
加载中
大弘广告(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(22)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(2)