变更记录
看准网
杭州顺翔食品有限公司
变更记录
经营期限(营业期限)变更
2020-08-20
变更前
营业期限至: 2022-08-18
变更后
营业期限至: 营业期限至: 长期
注册资本(金)变更
2020-08-20
变更前
****
变更后
****
投资人(股权)备案
2020-08-20
变更前
姓名: 吕杰; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 朱幼兰; 出资额: ****万; 百分比: **%;
变更后
姓名: 吕杰; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 朱幼兰; 出资额: ****万; 百分比: **%;
注册资本(金)变更
2020-06-22
变更前
****
变更后
****
投资人(股权)备案
2020-06-22
变更前
姓名: 吕杰; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 朱幼兰; 出资额: ***万; 百分比: **%;
变更后
姓名: 吕杰; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 朱幼兰; 出资额: ****万; 百分比: **%;
投资人(股权)备案
2017-06-09
变更前
姓名: 吕杰; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 朱幼兰; 出资额: ***万; 百分比: **%
变更后
姓名: 吕杰; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 朱幼兰; 出资额: ***万; 百分比: **%
注册资本(金)变更
2017-06-09
变更前
***
变更后
****
住所变更
2017-02-22
变更前
住所: 萧山区临浦镇山阴街社区; 营业期限: ****/*/** 至 ****/*/**;
变更后
住所: 萧山区临浦镇塘郎孙村; 营业期限: ****/*/** 至 ****/*/**;
换发统一社会信用代码执照
2016-07-07
变更前
注册号:330***5 组织机构代码证:074338418
变更后
统一社会信用代码:***U
注册资本(金)变更
2015-05-15
变更前
注册资本: ***万人民币元; 股东: 吕杰, ***万; 朱幼兰, ***万;
变更后
注册资本: ***万人民币元; 股东: 吕杰, ***万; 朱幼兰, ***万;
投资人(股权)备案
2015-03-19
变更前
股东: 吕杰, ***万; 朱文其, ***万; 组织机构: 吕杰 职务: 执行董事; 吕杰 职务: 经理; 朱文其 职务: 监事;
变更后
股东: 吕杰, ***万; 朱幼兰, ***万; 组织机构: 吕杰 职务: 执行董事; 吕杰 职务: 经理; 朱幼兰 职务: 监事;
加载中
杭州顺翔食品有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)