变更记录
看准网
广东粤电航运有限公司
变更记录
总经理
2022-10-16
变更前
沈明德(总经理)
变更后
洪晖虹(总经理)
其他董事信息
2022-09-21
变更前
张军(董事),陈延直(董事)
变更后
陈延直(董事),潘思汉(董事)
股权和公证书
2022-06-16
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2022-06-16
变更前
2021-12-29
变更后
2022-06-01
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2022-06-16
变更前
广东电力发展股份有限公司 86303.0(万元)35.00%广东省能源集团有限公司 110961.0(万元)45.00%广东省电力开发有限公司 49316.0(万元)20.00%
变更后
广东电力发展股份有限公司 86303.0(万元)35.00%广东省能源集团有限公司 160277.0(万元)65.00%
章程或章程修正案通过日期
2022-01-06
变更前
2021-07-26
变更后
2021-12-29
章程修正案
2021-08-03
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2021-08-03
变更前
2020-10-20
变更后
2021-07-26
其他董事信息
2021-07-05
变更前
刘辉(董事),林朝霞(监事),邓东伟(监事),张军(董事),刘维(监事)
变更后
林朝霞(职工监事),夏慧芸(监事),陈延直(董事),张军(董事),黎清(监事会主席)
监事信息
2021-07-05
变更前
刘辉(董事),林朝霞(监事),邓东伟(监事),张军(董事),刘维(监事)
变更后
林朝霞(职工监事),夏慧芸(监事),陈延直(董事),张军(董事),黎清(监事会主席)
章程修正案
2020-11-10
变更前
-
变更后
-
加载中
广东粤电航运有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
33
企业概况
(51)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(31)