变更记录
看准网
利享投资管理(上海)有限公司
变更记录
法定代表人变更
2016-01-06
变更前
梁学冰
变更后
干祥雪
企业类型变更
2015-08-28
变更前
一人有限责任公司(自然人独资)
变更后
一人有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投资人(股权)变更
2015-08-28
变更前
梁学冰;
变更后
中侨民泰投资控股有限公司;
注册资本(金)变更
2014-06-13
变更前
500.000000万人民币
变更后
3000.000000万人民币
投资人(股权)变更
2014-06-13
变更前
梁学冰;
变更后
梁学冰;
投资人(股权)变更
2014-03-18
变更前
梁学冰 出资 10.000000万人民币;
变更后
梁学冰 出资 500.000000万人民币;
注册资本(金)变更
2014-03-18
变更前
10.000000万人民币
变更后
500.000000万人民币
经营范围变更
2014-03-18
变更前
投资管理,投资咨询、商务信息咨询(以上咨询均除经纪),资产管理,项目投资,创业投资。 【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】
变更后
投资管理,投资咨询、商务信息咨询(以上咨询均除经纪),资产管理,项目投资,创业投资。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
没有更多了
利享投资管理(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
16
企业概况
(13)
法律风险
(13)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(1)