注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-05-27
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-10-30
变更前
1王锋监事;2赵建兵经理;3李仟里执行董事;
变更后
1姚成珍监事;2杨三龙经理;3李仟里执行董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-06-10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-06-10
变更前
1张西海执行董事;2赵建兵总经理;3王锋监事;
变更后
1王锋监事;2赵建兵经理;3李仟里执行董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-04-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-04-23
变更前
1王锋监事;2张中齐执行董事;3张西海总经理;
变更后
1张西海执行董事;2赵建兵总经理;3王锋监事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-05-24
变更前
1王锋监事;2张中齐执行董事;3李鹏总经理;
变更后
1王锋监事;2张中齐执行董事;3张西海总经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-01-12
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-01-12
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-07-28
变更后
辽宁省沈阳市和平区胜利南街409-5号(1-2-2)