变更记录
看准网
深圳市宝中旅行社有限公司红岭营业部
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-06-05
变更前
张伟强
变更后
张俊海
升级换照
2020-06-05
变更前
-
变更后
-
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2019-11-20
变更前
2009-05-12,2018-04-24,9
变更后
2009-05-12,,
其他事项备案
2017-11-06
变更前
-
变更后
9***11108J
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-03-17
变更前
法定代表人:方朝晖;
变更后
法定代表人:张伟强;
没有更多了
深圳市宝中旅行社有限公司红岭营业部的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
11
企业概况
(6)
法律风险
(1)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(8)