变更记录
看准网
云南云茨企业管理咨询有限公司
变更记录
联络员备案
2020-11-13
变更前
刘帅 *** 备案手机:***
变更后
孙达思 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2019-05-08
变更前
刘勇 *** 备案手机:***
变更后
刘帅 *** 备案手机:***
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-12-27
变更前
吴宗臣
变更后
余青龙
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-12-27
变更前
余青龙
变更后
卢国雄
法定代表人变更
2018-12-27
变更前
吴宗臣
变更后
余青龙
财务负责人
2018-12-27
变更前
吴宗臣 ***
变更后
余青龙 ***
联络员备案
2018-04-28
变更前
刘勇 *** 备案手机:***
变更后
刘勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2018-04-27
变更前
吴宗臣 *** 备案手机:***
变更后
刘勇 *** 备案手机:***
没有更多了
云南云茨企业管理咨询有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)