负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-01-04
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-01-04
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-11-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-03-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-03-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-03-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-01-04
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-01-04
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-01-04
变更前
徐仁康:30%;王志雄:25%;王开化:25%;阮峰:20%;