变更记录
看准网
中国农业银行股份有限公司广州分行
变更记录
工商登记联络员备案
2021-11-22
变更前
黄睿
变更后
刘艺宏
负责人变更
2021-11-22
变更前
黎朝
变更后
李大龙
负责人变更
2019-01-04
变更前
冯旭东
变更后
黎朝
工商登记联络员备案
2018-11-29
变更前
-
变更后
黄睿
住所(经营场所)变更
2018-11-29
变更前
广州市天河区珠江新城珠江东路425号农业银行大厦4-9楼
变更后
广州市天河区珠江东路423-425号101房、425号201房、401房、501房、601房、701房、801房、901房(仅限办公)
名称变更
2018-01-02
变更前
中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部
变更后
中国农业银行股份有限公司广州分行
负责人变更
2017-05-25
变更前
高铁兵
变更后
冯旭东
负责人变更
2016-04-29
变更前
梁镜华
变更后
高铁兵
换照
2016-03-30
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
企业类型变更
2015-01-07
变更前
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
变更后
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
换照
2015-01-07
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
加载中
中国农业银行股份有限公司广州分行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
24
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
66
企业概况
(50)
法律风险
(15)
经营风险
知识产权
经营信息
(43)