变更记录
看准网
深圳市凯维食品有限公司
变更记录
总经理
2021-06-29
变更前
张卫桂(监事),朱炜(执行董事),朱炜(总经理)
变更后
陈淑娇(执行董事),陈淑娇(总经理),邝野(监事)
监事信息
2021-06-29
变更前
张卫桂(监事),朱炜(执行董事),朱炜(总经理)
变更后
陈淑娇(执行董事),陈淑娇(总经理),邝野(监事)
董事长或执行董事成员
2021-06-29
变更前
张卫桂(监事),朱炜(执行董事),朱炜(总经理)
变更后
陈淑娇(执行董事),陈淑娇(总经理),邝野(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-06-29
变更前
朱炜
变更后
陈淑娇
章程
2021-06-16
变更前
-
变更后
-
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-06-16
变更前
朱炜 90.0(万元)90.00%张卫桂 10.0(万元)10.00%
变更后
陈淑娇 51.0(万元)51.00%邝野 49.0(万元)49.00%
股权和公证书
2021-06-16
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2021-06-16
变更前
2020-11-25
变更后
2021-06-01
章程修正案
2020-11-26
变更前
-
变更后
-
地址
2020-11-26
变更前
深圳市坪山区坑梓街道坑梓社区吉祥路6号厂房2号301
变更后
深圳市龙华区龙华街道三联社区富联一区一巷4号OTO创客+7层706
章程或章程修正案通过日期
2020-11-26
变更前
2019-10-18
变更后
2020-11-25
加载中
深圳市凯维食品有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
18
企业概况
(36)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(18)