期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2021-08-23
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-04-12
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-04-12
变更前
1沙士成经理;2于寿鹏监事;3李鹏执行董事;
变更后
1沙士成经理;2于寿鹏监事;3张作江执行董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-07-30
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-30
变更前
1沙士成经理;2于寿鹏监事;3王梓冰执行董事;
变更后
1沙士成经理;2于寿鹏监事;3李鹏执行董事;
市场主体类型变更2017-06-29
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-06-29
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-02-04
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-02-04
变更前
1王克俭执行董事;2于寿鹏监事;3沙士成经理;
变更后
1沙士成经理;2于寿鹏监事;3王梓冰执行董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-02-04