变更记录
看准网
理阳贸易(上海)有限公司
变更记录
监事备案
2020-08-20
变更前
林育雅
变更后
温玉岑
法定代表人变更
2018-08-29
变更前
邱清松
变更后
蒲丽玉
董事备案
2018-08-29
变更前
无
变更后
无
章程修正案备案
2015-06-10
变更前
无
变更后
2015-03-31 章程修正案
投资人(股权)变更
2015-06-10
变更前
凯峰实业有限公司
变更后
陞耀实业有限公司
境外股东发起人的境内
2015-06-10
变更前
理阳贸易(上海)有限公司
变更后
理阳贸易(上海)有限公司
监事备案
2015-03-23
变更前
苏裕惠
变更后
林育雅
没有更多了
理阳贸易(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
1
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)