高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-08-30
变更前
戴世期、刘义河、焦志新、章科翔、谢余发、朱长越
变更后
焦志新、谢余发、郭怀胤、刘义河、卜军利、车军
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-13
变更后
戴世期、刘义河、焦志新、章科翔、谢余发、朱长越
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-06-13
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-03-31
变更前
湛江中糖糖业有限公司:52%;广西富方投资有限公司:48%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-07
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-12-07