变更记录
看准网
四川国钛科技有限公司
变更记录
工商登记联络员
2019-06-24
变更前
李进 *** 备案手机:***
变更后
李进 *** 备案手机:***
工商登记联络员
2019-06-18
变更前
李进 *** 备案手机:***
变更后
李进 *** 备案手机:***
工商登记联络员
2018-06-19
变更前
李进 *** 备案手机:***
变更后
李进 *** 备案手机:***
工商登记联络员
2018-06-15
变更前
李进 *** 备案手机:***
变更后
李进 *** 备案手机:***
联络员备案
2017-06-21
变更前
李进 *** 备案手机:***
变更后
李进 *** 备案手机:*** (网上办理)
法定代表人变更
2016-11-07
变更前
杜小莉
变更后
刘春
经理备案
2016-11-07
变更前
/
变更后
/
投资人(股权)变更
2016-06-02
变更前
翟建英;杜小莉;刘峻呈;四川航都钛业科技有限公司;苏伟;上海埃蕾茨医学科技发展有限公司;
变更后
翟建英;杜小莉;符本建;刘峻呈;上海埃蕾茨医学科技发展有限公司;四川航都钛业科技有限公司;
出资比例变更
2016-06-02
变更前
四川航都钛业科技有限公司,42.9%;四川航都钛业科技有限公司,42.9%;
变更后
上海埃蕾茨医学科技发展有限公司,14.3%;四川航都钛业科技有限公司,48.6%;
投资者名称(姓名)变更
2016-06-02
变更前
四川航都钛业科技有限公司;
变更后
上海埃蕾茨医学科技发展有限公司;
联络员备案
2016-05-30
变更前
/
变更后
李进,***
加载中
四川国钛科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
41
企业概况
(34)
法律风险
(39)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(1)