负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2021-10-29
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-06-14
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-14
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-10-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-10-26
变更前
董事长:王鑫文;法定代表人:王鑫文;总经理:王鑫文;
变更后
总经理:张之珩;董事长:张之珩;法定代表人:张之珩;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-24
变更前
执行董事:CHUKA KONG JONATHAN;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-07-24
变更前
法定代表人:CHUKA KONG JONATHAN;董事长:CHUKA KONG JONATHAN;