变更记录
看准网
徽县永丰粮油商贸有限责任公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-11-01
变更前
何清:执行董事兼总经理,
变更后
吕学林:监事,何清:执行董事兼总经理,
经营期限(营业期限)变更
2019-11-01
变更前
自2008年11月12日 至2018年11月11日
变更后
自2008年11月12日 至2028年11月11日
没有更多了
徽县永丰粮油商贸有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)